Заводской № 1401. 16.11.1957 г. заложен на заводе имени 61 коммунара в Николаеве и 17.12.1957 г. зачислен в списки кораблей ВМФ, спущен 30.11.1958 г., вступил в строй 10.1.1960 г. и 22.8.1960 г. включен в состав ЧФ, 21–26.1.1967 г. и 9–15.1.1969 г. нанес визиты в Массауа (Эфиопия), 15–20.10. 1968 г. и 20–25.4.1972 г. – в Касабланку (Марокко), 2–7. 1.1969 г. – в Аден (Южный Йемен), 5–9.4.1969 г. – в Найроби (Маврикий), 22–27.11.1975 г. – в Бомбей (Индия) и 25–30.8.1976 г. – в Ванкувер (Канада). 1–31.6.1967 г. и 1.4–31.12.1968 г., находясь в зоне военных действий, выполнял боевую задачу по оказанию помощи вооруженным силам Египта, а 5–30.6.1967 г. – вооруженным силам Сирии. 13.3.1969 г. перечислен в состав КТОФ. В период с 1972 г. по 30.12.1973 г. модернизирован, перестроен в Николаеве по проекту 57-А и 7.3.1974 г. переклассифицирован в БПК. 8.4.1988 г. разоружен, исключен из состава ВМФ в связи с передачей в ОФИ для демонтажа и реализации и 17.7.1988 г. расформирован
Я лично считаю,что БПК "ГНЕВНЫЙ" умер своей смертью. Не на иголки, не на гвозди, а своей смертью, как полагается кораблю. Это справедливая судьба. Я за него гожусь
Эскадренный миноносец пр. 57-бис "Гневный" [з/н 1401]. 1957 - 1988
Заложен 16.11.1957 г. на ССЗ им.61 коммунара в Николаеве (№445); зачислен в списки ВМФ 17.12.1957 г.; спущен на воду 30.11.1958 г.; введён в строй 10.01.1960 г.; вошёл в состав КЧФ 22.08.1960 г.; 19.05.1966 г. переклассифицирован в БРК. 07.03.1974 г. переклассифицирован в БПК. 13.03.1969 г. переведён в состав КТОФ;
в период 1972–30.12.1973 г. модернизирован и перестроен в Николаеве по пр.57-А и 07.03.1974 переклассифицирован в БПК. 08.04.1988 г. разоружён и исключён из состава ВМФ; расформирован 17.07.1988 г. и впоследствии разделан на металл.
Классификация
Эсминец 16.11.57-18.05.66.проекта 57-бис БРК 19.05.66-07.03.74.проекта 57-бис БПК 07.03.74-08.04.88 проект 57-А
Черноморский флот 22.08.60-12.03.69 Тихоокеанский флот 13.03.69-17.07.88
21–26.01.1967 г. нанёс визит в Массауа (Эфиопия), 01–31.06.1967 г. находясь в зоне военных действий,выполнял боеву...Ещё
Эскадренный миноносец пр. 57-бис "Гневный" [з/н 1401]. 1957 - 1988
Заложен 16.11.1957 г. на ССЗ им.61 коммунара в Николаеве (№445); зачислен в списки ВМФ 17.12.1957 г.; спущен на воду 30.11.1958 г.; введён в строй 10.01.1960 г.; вошёл в состав КЧФ 22.08.1960 г.; 19.05.1966 г. переклассифицирован в БРК. 07.03.1974 г. переклассифицирован в БПК. 13.03.1969 г. переведён в состав КТОФ;
в период 1972–30.12.1973 г. модернизирован и перестроен в Николаеве по пр.57-А и 07.03.1974 переклассифицирован в БПК. 08.04.1988 г. разоружён и исключён из состава ВМФ; расформирован 17.07.1988 г. и впоследствии разделан на металл.
Классификация
Эсминец 16.11.57-18.05.66.проекта 57-бис БРК 19.05.66-07.03.74.проекта 57-бис БПК 07.03.74-08.04.88 проект 57-А
Черноморский флот 22.08.60-12.03.69 Тихоокеанский флот 13.03.69-17.07.88
21–26.01.1967 г. нанёс визит в Массауа (Эфиопия), 01–31.06.1967 г. находясь в зоне военных действий,выполнял боевую задачу по оказанию помощи вооружённым силам Египта 05–30.06.1967 г. – вооружённым силам Сирии; 01.04–31.12.1968 г., находясь в зоне военных действий,выполнял боевую задачу по оказанию помощи вооружённым силам Египта 15–20.10.1968 г. и 20–25.04.1972 г. – в Касабланку (Марокко), 2–7.01.1969 г. – в Аден (Южный Йемен), 9–15.01.1969 г. нанёс визиты в Массауа (Эфиопия) 5–9.04.1969 г. – в Найроби (Маврикий), 22–27.11.1975 г. – в Бомбей (Индия) и 25–30.08.1976 г. – в Ванкувер (Канада);
И грустно и светло и бескозырки в руки, прощаясь с кораблем мы вдруг осознаем,свой долг перед тобой за флотскую науку,которую с тобой по жизни пронесем!!! Пацаны,с прошедшим праздником, 16 ноября день рождения БПК"ГНЕВНЫЙ!"
Мы используем cookie-файлы, чтобы улучшить сервисы для вас. Если ваш возраст менее 13 лет, настроить cookie-файлы должен ваш законный представитель. Больше информации
ПОРТРЕТ-ПОДАРОК НА ВЕКА!!!89965224136-Ксения Граур
Портрет-отличная идея для уникального подарка себе и любимым на многие поколения!😍 😍 😍 Ксения- т. 89965224136(Viber , WhatsApp)☎ Бесплатная доставка по Миру🌍
Комментарии 5
Заводской № 1401. 16.11.1957 г. заложен на заводе имени 61 коммунара в Николаеве и 17.12.1957 г. зачислен в списки кораблей ВМФ, спущен 30.11.1958 г., вступил в строй 10.1.1960 г. и 22.8.1960 г. включен в состав ЧФ, 21–26.1.1967 г. и 9–15.1.1969 г. нанес визиты в Массауа (Эфиопия), 15–20.10. 1968 г. и 20–25.4.1972 г. – в Касабланку (Марокко), 2–7. 1.1969 г. – в Аден (Южный Йемен), 5–9.4.1969 г. – в Найроби (Маврикий), 22–27.11.1975 г. – в Бомбей (Индия) и 25–30.8.1976 г. – в Ванкувер (Канада). 1–31.6.1967 г. и 1.4–31.12.1968 г., находясь в зоне военных действий, выполнял боевую задачу по оказанию помощи вооруженным силам Египта, а 5–30.6.1967 г. – вооруженным силам Сирии. 13.3.1969 г. перечислен в состав КТОФ. В период с 1972 г. по 30.12.1973 г. модернизирован, перестроен в Николаеве по проекту 57-А и 7.3.1974 г. переклассифицирован в БПК. 8.4.1988 г. разоружен, исключен из состава ВМФ в связи с передачей в ОФИ для демонтажа и реализации и 17.7.1988 г. расформирован
Всего на флоте было 8 кораблей проекта 57-А
ГНЕВНЫЙ,ГОРДЫЙ,УПОРНЫЙ,ГРЕМЯЩИЙ,ЖГУЧИЙ,БОЙКИЙ,ЗОРКИЙ,ДЕРЗКИЙ.
Я лично считаю,что БПК "ГНЕВНЫЙ" умер своей смертью. Не на иголки, не на гвозди, а своей смертью, как полагается кораблю. Это справедливая судьба. Я за него гожусь
Эскадренный миноносец пр. 57-бис "Гневный"
[з/н 1401].
1957 - 1988
Заложен 16.11.1957 г. на ССЗ им.61 коммунара в Николаеве (№445);
зачислен в списки ВМФ 17.12.1957 г.;
спущен на воду 30.11.1958 г.;
введён в строй 10.01.1960 г.;
вошёл в состав КЧФ 22.08.1960 г.;
19.05.1966 г. переклассифицирован в БРК.
07.03.1974 г. переклассифицирован в БПК.
13.03.1969 г. переведён в состав КТОФ;
в период 1972–30.12.1973 г. модернизирован и перестроен в Николаеве по пр.57-А и 07.03.1974 переклассифицирован в БПК.
08.04.1988 г. разоружён и исключён из состава ВМФ;
расформирован 17.07.1988 г. и впоследствии разделан на металл.
Классификация
Эсминец 16.11.57-18.05.66.проекта 57-бисБРК 19.05.66-07.03.74.проекта 57-бис
БПК 07.03.74-08.04.88 проект 57-А
Черноморский флот 22.08.60-12.03.69
Тихоокеанский флот 13.03.69-17.07.88
21–26.01.1967 г. нанёс визит в Массауа (Эфиопия),
01–31.06.1967 г. находясь в зоне военных действий,выполнял боеву...Ещё
Эскадренный миноносец пр. 57-бис "Гневный"
[з/н 1401].
1957 - 1988
Заложен 16.11.1957 г. на ССЗ им.61 коммунара в Николаеве (№445);
зачислен в списки ВМФ 17.12.1957 г.;
спущен на воду 30.11.1958 г.;
введён в строй 10.01.1960 г.;
вошёл в состав КЧФ 22.08.1960 г.;
19.05.1966 г. переклассифицирован в БРК.
07.03.1974 г. переклассифицирован в БПК.
13.03.1969 г. переведён в состав КТОФ;
в период 1972–30.12.1973 г. модернизирован и перестроен в Николаеве по пр.57-А и 07.03.1974 переклассифицирован в БПК.
08.04.1988 г. разоружён и исключён из состава ВМФ;
расформирован 17.07.1988 г. и впоследствии разделан на металл.
Классификация
Эсминец 16.11.57-18.05.66.проекта 57-бисБРК 19.05.66-07.03.74.проекта 57-бис
БПК 07.03.74-08.04.88 проект 57-А
Черноморский флот 22.08.60-12.03.69
Тихоокеанский флот 13.03.69-17.07.88
21–26.01.1967 г. нанёс визит в Массауа (Эфиопия),
01–31.06.1967 г. находясь в зоне военных действий,выполнял боевую задачу по оказанию помощи вооружённым силам Египта
05–30.06.1967 г. – вооружённым силам Сирии;
01.04–31.12.1968 г., находясь в зоне военных действий,выполнял боевую задачу по оказанию помощи вооружённым силам Египта
15–20.10.1968 г. и 20–25.04.1972 г. – в Касабланку (Марокко),
2–7.01.1969 г. – в Аден (Южный Йемен),
9–15.01.1969 г. нанёс визиты в Массауа (Эфиопия)
5–9.04.1969 г. – в Найроби (Маврикий),
22–27.11.1975 г. – в Бомбей (Индия) и
25–30.08.1976 г. – в Ванкувер (Канада);
Пацаны,с прошедшим праздником, 16 ноября день рождения БПК"ГНЕВНЫЙ!"